Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-21 tilføjes Navne: Bioenergi Komplementar ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-20 fjernes Navne: Bioenergi Komplementar IVS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-21 tilføjes Vedtægter: 2021-04-21 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrejlev Møllevej 11, 9760 Vrå (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Direktion: Kristian Risager Kjær (direktør) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være komplementar i Vrejlev Bioenergi P/S. (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-15 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: OLESMINDE LANDBRUG ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Navne: Bioenergi Komplementar IVS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2015-12-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Risager Kjær (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Stiftere: OLESMINDE LANDBRUG ApS (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-15)