Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Direktion | Navne | Kapital | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-09-30 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen, Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Hjemmeside: www.Heimstaden.dk (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 fjernes Kontaktoplysninger: stpi@hdejendomme.dk (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-17 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-17 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-17 tilføjes Bibranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-17 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-16 fjernes Hovedbranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-17 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Bostad Invest 9 A/S (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-17 fjernes Legale ejere: Niam VI Denmark Holding 1 AB (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-17)
Den 2021-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen alene eller af et direktionsmedlem og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-01-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-01-15 fjernes Bestyrelse: Johan Anders Lundkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Direktion: Hans Rikard Henriksson (direktør) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og sælge eller udleje fast ejendom. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-01-15 tilføjes Navne: Heimstaden Hvidts Gaard ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-14 fjernes Navne: Hvidts Gaard ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 tilføjes Vedtægter: 2021-01-15 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-09-14 tilføjes Bestyrelse: Michael Visby Berthelsen (formand) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-08-27 fjernes Bestyrelse: John Fredrik Jonsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-17)
Den 2020-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: stpi@hdejendomme.dk (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-03-11 fjernes Kontaktoplysninger: info@deas.dk (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibbrogade 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-05-18 tilføjes Bestyrelse: Hans Rikard Henriksson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-05-18 fjernes Bestyrelse: Stefan Leif Albinsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-18 tilføjes Direktion: Hans Rikard Henriksson (direktør) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-05-18 fjernes Direktion: Stefan Leif Albinsson (direktør) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbrogade 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibbrogade 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-06-21 tilføjes Bestyrelse: John Fredrik Jonsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-06-21 fjernes Bestyrelse: Per Johan Bergman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@deas.dk (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2016-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: aalborg@deas.dk (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbrogade 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: aalborg@deas.dk (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-22 tilføjes Vedtægter: 2016-01-22 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-14 tilføjes Bestyrelse: Per Johan Bergman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 fjernes Bestyrelse: Per Johan Bergman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Direktion: Stefan Leif Albinsson (direktør) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og salg af fast ejendom, administration og forvaltning af fast ejendom samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-14 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Legale ejere: Niam VI Denmark Holding 1 AB (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2015-12-14 tilføjes Navne: Hvidts Gaard ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Revisor: EY Partnership P/S, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-14 fjernes Revisor: EY Partnership P/S (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-14 tilføjes Stiftere: Interessentskabet Amerika Plads 37 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, en direktør og ét bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2021-01-17)
Den 2015-12-14 tilføjes Vedtægter: 2015-12-14 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-15)