Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Emil Langager Mikkelsen | 15.12.2015 | 06.02.2020 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Peter Munk Olsen | 01.12.2017 | 06.02.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Management in businesses and organizations (CVR 35164715) | 10.04.2017 | 01.12.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Kevin Lorenz Dacuyan | 27.01.2017 | 10.04.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Danvita K/S (CVR 38578235) | SLETTET | 10.04.2017 | 30.11.2018 | 100,00% | 100,00% |