Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 tilføjes Bestyrelse: Mads Jørgen Feldborg Helms (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-02-22 fjernes Bestyrelse: Henrik Søgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Søgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2019-06-11 fjernes Bestyrelse: Mads Jørgen Feldborg Helms (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-06 tilføjes Direktion: Erik Rigelsen Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-06 fjernes Direktion: Ole Bloch Engellyst (direktør) (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Helle Borup Friberg (næstformand) (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Torben Vesterager Lauridsen (næstformand) (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kjærsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-02 tilføjes Bestyrelse: Mads Jørgen Feldborg Helms (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Økologisk Landsforening, SAGRO I/S (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: SAGRO I/S (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: SAGRO I/S (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Majsmarken 1, 7190 Billund (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Torben Vesterager Lauridsen (næstformand) (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2015-12-15 tilføjes Direktion: Ole Bloch Engellyst (direktør) (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2015-12-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at understøtte og udvikle mulighederne for økologiske landmænd, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-15 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Navne: ØkologiRådgivning Danmark ApS (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2015-12-15 tilføjes Stiftere: SAGRO I/S (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-15)