Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergårdevej 6, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergårdevej 6, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergårdevej 6, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2015-12-10 tilføjes Bibranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Direktion: Poul Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive landbrug med planteavl. (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-10 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Legale ejere: Poul Erik Pedersen (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Navne: Gl. Østergaard ApS (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Pedersen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2015-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Stiftere: Poul Erik Pedersen (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Vedtægter: 2015-12-10 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-15)