Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Formål | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Danmarks Digitale Advokater Advokatanpartsselskab. (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Danmarks Digitale Advokater Advokatanpartsselskab. (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-18 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-02-18 fjernes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i advokatvirksomheder. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-03-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 26, 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Direktion: Frederik Friche Christensen (direktør) (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i advokatvirksomheder samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2015-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-14 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Legale ejere: Frederik Friche Christensen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-12-14 tilføjes Navne: Friche Holding Advokatanpartsselskab (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Reelle ejere: Frederik Friche Christensen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2015-12-14 tilføjes Stiftere: Frederik Friche Christensen (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Vedtægter: 2015-12-14 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2015-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-14)