Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sólrún Tinna Eggertsdóttir | 27.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Örn Hreinsson | 18.07.2017 | 27.06.2023 | adm. dir |
Valdimar Geir Halldórsson | 05.12.2015 | 18.07.2017 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sólrún Tinna Eggertsdóttir | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Örn Hreinsson | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jón Ágúst Hreinsson | 22.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hreinn Ágústsson | 22.01.2016 | 27.06.2023 | formand |
Helga Sverrisdottir | 22.01.2016 | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Valdimar Geir Halldórsson | 22.01.2016 | 01.08.2017 | bestyrelsesmedlem |