Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Hagstad Lund | 19.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Durhuus | 29.06.2018 | 19.12.2018 | direktør |
Lars Jønstrup Dollerup | 26.11.2015 | 29.06.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Else Ebbesen | 29.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Poulsen | 29.09.2023 | formand |
Ulrik Jonas Hellesøe Jessen | 11.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carl Daniel Johannes Stenbäck | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Hagstad Lund | 19.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Qvist Jensen | 27.05.2021 | 11.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Woldbye | 26.11.2015 | 29.09.2023 | formand |
Christian Poulsen | 26.11.2015 | 28.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Jønstrup Dollerup | 26.11.2015 | 29.06.2018 | bestyrelsesmedlem |