Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Kapital | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 55, 5., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 55, 5., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2015-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: V. M. BROCKHUUS INVEST A/S. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: V.M. BROCKHUUS EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2019-05-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: V.M. Brockhuus Sundhed ApS. (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Navne: V.M. Brockhuus Holding ApS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Navne: V.M. Brockhuus Holding A/S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Vedtægter: 2022-12-22 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 fjernes Bestyrelse: Tine Pernille Brockhuus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-22 tilføjes Vedtægter: 2019-02-22 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 tilføjes Bestyrelse: Stig Wessberg (formand) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Helle Marianne Breinholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-08-28 tilføjes Bestyrelse: Flemming Bæk Engelhardt (formand) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-08-27 fjernes Bestyrelse: Flemming Bæk Engelhardt (næstformand) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-14 fjernes Bestyrelse: Sven Erik Brockhuus (formand) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-14 fjernes Legale ejere: Sven Erik Brockhuus (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-29 tilføjes Bestyrelse: Helle Marianne Breinholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2016-02-25 tilføjes Legale ejere: Sven Erik Brockhuus, Tine Pernille Brockhuus (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2016-02-25 tilføjes Reelle ejere: Sven Erik Brockhuus, Tine Pernille Brockhuus (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2016-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2016-01-15 tilføjes Vedtægter: 2016-01-15 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2015-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 55, 5., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Bestyrelse: Sven Erik Brockhuus (formand) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-12-03 tilføjes Direktion: Tine Pernille Brockhuus (direktør) (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier i andre selskaber, herunder at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-03 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-12-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Navne: V.M. Brockhuus Holding A/S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-12-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Stiftere: Sven Erik Brockhuus (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-12-03 tilføjes Vedtægter: 2015-12-03 (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-14)