Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Reelle ejere | Dekret | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkebækvej 6, 7323 Give (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-11 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Legale ejere: AC Farming-Give A/S (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Navne: Østergårde BioEnergi ApS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Stiftere: Thomas Vestergaard, Lars Byberg, Kim Heiselberg, Diek Bernardus Streefkerk (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-09-13 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2019-02-20 fjernes Bestyrelse: Jonas Juhl Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2019-02-19 fjernes Bestyrelse: Lars Byberg (formand) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 fjernes Direktion: Jan Rodenberg (direktør) (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2019-02-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2019-02-19 tilføjes Legale ejere: AC Farming-Give A/S (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-02-19 fjernes Legale ejere: AgroFora ApS (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-18 fjernes Legale ejere: AC Farming-Give A/S (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 fjernes Reelle ejere: Lars Byberg (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-22 Statstidende Dekret
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-26 fjernes Reelle ejere: Jan Daugaard Pedersen (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2018-04-04 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkebækvej 6, 7323 Give (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2018-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestlundvej 29, 7323 Give (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestlundvej 29, 7323 Give (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallund Hedevej 1, 6880 Tarm (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 tilføjes Bestyrelse: Jonas Juhl Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2017-05-08 fjernes Bestyrelse: Susanne Andrea Buhl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 tilføjes Direktion: Jan Rodenberg (direktør) (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2017-05-08 fjernes Direktion: Diek Bernardus Streefkerk (direktør) (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 tilføjes Legale ejere: AC Farming-Give A/S (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2017-05-08 fjernes Legale ejere: Kim Heiselberg, Thomas Vestergaard, Diek Bernardus Streefkerk (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 tilføjes Reelle ejere: Jan Daugaard Pedersen (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2015-12-21 tilføjes Legale ejere: AgroFora ApS (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2015-12-20 fjernes Legale ejere: Lars Byberg (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-11 tilføjes Legale ejere: Lars Byberg, Kim Heiselberg, Thomas Vestergaard, Diek Bernardus Streefkerk (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Reelle ejere: Lars Byberg (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2015-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallund Hedevej 1, 6880 Tarm (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2015-12-11 tilføjes Bestyrelse: Susanne Andrea Buhl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2015-12-11 tilføjes Direktion: Diek Bernardus Streefkerk (direktør) (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2015-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er etablering og drift af biogasanlæg samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-11 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 65.000,00 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Navne: Østergårde BioEnergi ApS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2015-12-11 tilføjes Stiftere: Thomas Vestergaard, Lars Byberg, Kim Heiselberg, Diek Bernardus Streefkerk (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2015-12-11 tilføjes Vedtægter: 2015-12-11 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-23)