Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterbakken 9, 3550 Slangerup (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Direktion: Henrik Roslev Østergaard (direktør) (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i et advokatselskab. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-11 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: hroslev1@gmail.com (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Legale ejere: Henrik Roslev Østergaard (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2015-12-11 tilføjes Navne: HRØ Advokatanpartsselskab (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Reelle ejere: Henrik Roslev Østergaard (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2015-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Stiftere: Henrik Roslev Østergaard (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Vedtægter: 2015-12-11 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-11)