Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-21 tilføjes Navne: Random Snips ApS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-20 fjernes Navne: Keld Aaberg Bendtsen IVS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-21 tilføjes Vedtægter: 2021-05-21 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2015-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: LIVEHOUSE ApS. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lemake ApS. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: LIVEHOUSE ApS. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2019-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Hjørnestenen 2020 ApS. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2021-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LIVEHOUSE ApS. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Moseager 12, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Direktion: Keld Aaberg Bendtsen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-11 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000,00 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Legale ejere: Keld Aaberg Bendtsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-11 tilføjes Navne: Keld Aaberg Bendtsen IVS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2015-12-11 tilføjes Reelle ejere: Keld Aaberg Bendtsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Stiftere: Keld Aaberg Bendtsen (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Vedtægter: 2015-12-11 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-11)