Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsnoge 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsnoge 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Beauty Center ApS. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-14 tilføjes Vedtægter: 2017-03-14 (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsnoge 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Charlotte Risum (direktør) (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Legale ejere: Charlotte Risum (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2015-12-01 tilføjes Navne: Risum Holding Vejle ApS (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Risum (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Stiftere: Charlotte Risum (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Charlotte Risum (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-11)