Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kim Sneum Madsen | 10.12.2015 | 11.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Umbraco Intressenter ApS (CVR 42544221) | NORMAL | 12.08.2021 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
UMBRACO A/S (CVR 35866582) | NORMAL | 13.09.2016 | 21.12.2017 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |