Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2016-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Restaurant Palægade ApS. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2020-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Skald ApS. (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Skald ApS. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 5, st. tv., 1124 København K (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Direktion: Rasmus Amdi Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-10 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-19 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Kontaktoplysninger: amdi@gastrodenmark.com (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Legale ejere: Rasmus Amdi Larsen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Navne: Holding Amdi IVS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Reelle ejere: Rasmus Amdi Larsen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Stiftere: Rasmus Amdi Larsen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-19 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2016-11-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-17 tilføjes Direktion: Rasmus Amdi Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2016-10-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2016-10-17 tilføjes Vedtægter: 2016-10-17 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2016-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-08-10 fjernes Direktion: Rasmus Amdi Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 5, st. tv., 1124 København K (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Direktion: Rasmus Amdi Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er ejerandele af restaurant selskab (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-10 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: amdi@gastrodenmark.com (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Legale ejere: Rasmus Amdi Larsen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Navne: Holding Amdi IVS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Amdi Larsen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Stiftere: Rasmus Amdi Larsen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Vedtægter: 2015-12-10 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)