Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | ||||
Direktion | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 95, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Makai Travel Group ApS. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 95, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 595.867,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: RK Holding Company ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: RK Holding Company IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-14 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-02 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 95, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 95, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Rasmus Kirketerp (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 95, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 95, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 95, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 45, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 45, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 24, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-05-02 tilføjes Hjemmeside: www.caribia.dk (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: rk@caribia.dk (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: rasmus_64@hotmail.com (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2015-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 24, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2015-12-10 tilføjes Direktion: Rasmus Kirketerp (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2015-12-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som et Holding-selskab. (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-10 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: rasmus_64@hotmail.com (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2015-12-10 tilføjes Legale ejere: Rasmus Kirketerp (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2015-12-10 tilføjes Navne: RK Holding Company IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2015-12-10 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Kirketerp (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2015-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2015-12-10 tilføjes Stiftere: Rasmus Kirketerp (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2015-12-10 tilføjes Vedtægter: 2015-12-10 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2015-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2015-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)