Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverland 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: hanna.oberg@snus.com (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Legale ejere: Northerner Scandinavia AB (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Navne: TLC Scandinavia ApS (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Reelle ejere: Frank Göran Christian Svandal (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-11-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-28 fjernes Direktion: Peter Olof Anders Grafström (direktør) (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-26 tilføjes Direktion: Peter Olof Anders Grafström (direktør) (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-06-26 fjernes Direktion: Frank Göran Christian Svandal (direktør) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Georg Jensens Vej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: hanna.oberg@snus.com (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-03-01 tilføjes Reelle ejere: Frank Göran Christian Svandal (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-02-28 fjernes Reelle ejere: Frank Göran Christian Svandal (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Jensens Vej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Georg Jensens Vej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Jensens Vej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2016-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Georg Jensens Vej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Jensens Vej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2015-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og distribution af snus og røgfri tobak samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-14 tilføjes Direktion: Frank Göran Christian Svandal (direktør) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-12-14 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-14 tilføjes Legale ejere: Northerner Scandinavia AB (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Navne: TLC Scandinavia ApS (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-13 fjernes Navne: ApS STAKE nr. 5265 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-01 tilføjes Navne: ApS STAKE nr. 5265 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-14 tilføjes Reelle ejere: Frank Göran Christian Svandal (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2015-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Vedtægter: 2015-12-14 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-02)