Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Best-Production ApS. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 tilføjes Navne: STRUNGE ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-04 fjernes Navne: M. Strunge Holding ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 tilføjes Vedtægter: 2019-12-05 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 5, 8680 Ry (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Direktion: Martin Laurberg Strunge (direktør) (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-09 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Legale ejere: Martin Laurberg Strunge (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-09 tilføjes Navne: M. Strunge Holding ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2015-12-09 tilføjes Reelle ejere: Martin Laurberg Strunge (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Stiftere: Martin Laurberg Strunge (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Vedtægter: 2015-12-09 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-10)