Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2016-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MORSØ MINKINDUSTRI ApS. (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: MORSØ MINKINDUSTRI ApS. (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 3, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-09 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Legale ejere: Jesper Bryld Gravesen (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Navne: Morsø Mink Holding ApS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Reelle ejere: Jesper Bryld Gravesen (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Stiftere: Jesper Bryld Gravesen (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 Statstidende Dekret
Den 2019-09-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 fjernes Direktion: Jesper Bryld Gravesen (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 70.000,00 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2016-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2016-12-21 tilføjes Vedtægter: 2016-12-21 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 3, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Direktion: Jesper Bryld Gravesen (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2015-12-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er som holdingselskab at besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber. (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-09 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Legale ejere: Jesper Bryld Gravesen (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Navne: Morsø Mink Holding ApS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bryld Gravesen (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2015-12-09 tilføjes Stiftere: Jesper Bryld Gravesen (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2015-12-09 tilføjes Vedtægter: 2015-12-09 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)