Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 ud af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-23 tilføjes Direktion: Cathrine Ladegaard (direktør) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-23 tilføjes Vedtægter: 2024-05-23 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-23 fjernes Bestyrelse: Bodil Jensen Ladegaard (formand) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-05-22 fjernes Revisor: Status Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Revisor: Status Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-01-04 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 fjernes Bestyrelse: Bo Julsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 tilføjes Bestyrelse: Helene Ravn Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2020-04-20 tilføjes Vedtægter: 2020-04-20 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2019-02-04 fjernes Revisor: Datoselskabet af 18012019 ApS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornumkærvej 1, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Hjemmeside: www.hornsyldslagter.dk (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@hornsyldslagter.dk (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornumkærvej 1, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-12-09 tilføjes Bestyrelse: Bo Julsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-12-09 tilføjes Binavne: Hornsyld Slagterforretning ApS (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Direktion: Dennis Ladegaard Hermansen (direktør) (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive slagterforretning i Hornsyld, udlejning af ejendomme og andre investeringer efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-09 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Legale ejere: Cathrine Ladegaard, Dennis Ladegaard Hermansen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-12-09 tilføjes Navne: Slagter Ladegaard ApS (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Reelle ejere: Cathrine Ladegaard, Dennis Ladegaard Hermansen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2015-12-09 tilføjes Revisor: Datoselskabet af 18012019 ApS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2015-12-09 tilføjes Stiftere: Dennis Ladegaard Hermansen, Cathrine Ladegaard (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand eller af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2015-12-09 tilføjes Vedtægter: 2015-12-09 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-10)