Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Unik Administration ApS. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Unik Administration ApS. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langersvej 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 16, 9430 Vadum (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: cb@unikadm.dk (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: hb@unikadm.dk (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: Camilla Brandt Cortsen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 fjernes Legale ejere: Hanne Sigrun Brandt Jensen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Camilla Brandt Cortsen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Hanne Sigrun Brandt Jensen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-27 tilføjes Direktion: Camilla Brandt Cortsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-27 fjernes Direktion: Hanne Sigrun Brandt Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-27 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-27 tilføjes Navne: CC Administration ApS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-26 fjernes Navne: Brandt Jensen Holding ApS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-27 tilføjes Vedtægter: 2019-09-27 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 16, 9430 Vadum (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-12-06 tilføjes Direktion: Hanne Sigrun Brandt Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-12-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-06 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2015-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: hb@unikadm.dk (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-12-06 tilføjes Legale ejere: Hanne Sigrun Brandt Jensen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-12-05 tilføjes Legale ejere: Hanne Sigrun Brandt Jensen (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2015-12-05 fjernes Legale ejere: Hanne Sigrun Brandt Jensen (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2015-12-06 tilføjes Navne: Brandt Jensen Holding ApS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-12-06 tilføjes Reelle ejere: Hanne Sigrun Brandt Jensen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Stiftere: Hanne Sigrun Brandt Jensen (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Vedtægter: 2015-12-06 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-10)