Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2016-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Permission Group IVS. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2019-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FOCUS TELEMARKETING A/S. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Anders Grønvald Nielsen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibhusvej 203, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Binavne: Grønvald Investment ApS (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Direktion: Anders Grønvald Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-09 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Legale ejere: Anders Grønvald Nielsen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2015-12-09 tilføjes Navne: Grønvald Holding ApS (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Stiftere: Anders Grønvald Nielsen (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Vedtægter: 2015-12-09 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-10)