Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 499, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-09 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Kontaktoplysninger: christianengelbrechtemail@gmail.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Legale ejere: Christian Engelbrecht-Hansen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Navne: CEINT IVS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Stiftere: Christian Engelbrecht-Hansen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2017-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2017-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-07-14 fjernes Direktion: Christian Engelbrecht-Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2016-04-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-03-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 499, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Direktion: Christian Engelbrecht-Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2015-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber, interessentskaber og / eller virksomheder (holdingvirksomhed) samt at udøve virksomhed med handel, service og andre aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-09 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: christianengelbrechtemail@gmail.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Legale ejere: Christian Engelbrecht-Hansen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Navne: CEINT IVS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Stiftere: Christian Engelbrecht-Hansen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2015-12-09 tilføjes Vedtægter: 2015-12-09 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2015-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Encepa A/S. (offentliggjort 2016-03-03)