Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prøvestens Allé 7, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 73, 2400 København NV (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 tilføjes Kontaktoplysninger: sune@smedetoften.dk (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Kontaktoplysninger: suneklinge@hotmail.com (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ATZ Administration I/S. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2018-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Prøvestens Allé 7 ApS. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Prøvestens Allé 7 ApS. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 tilføjes Vedtægter: 2023-03-13 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: Sune Klinge (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Smedetoften Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Reelle ejere: Sune Klinge (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Marc Malmbak Stounberg (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-30 fjernes Reelle ejere: Sune Klinge (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-29 tilføjes Reelle ejere: Sune Klinge, Marc Malmbak Stounberg (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 73, 2400 København NV (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2016-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: suneklinge@hotmail.com (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-12-28 fjernes Kontaktoplysninger: marc.joergensen@hotmail.com (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2015-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2015-12-07 tilføjes Direktion: Sune Klinge (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomheds med ejendomsadministration og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-07 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Kontaktoplysninger: marc.joergensen@hotmail.com (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2015-12-07 tilføjes Legale ejere: Smedetoften Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2015-12-07 tilføjes Navne: Smedetoften administration ApS (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Stiftere: Smedetoften Ejendomme ApS (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Vedtægter: 2015-12-07 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2015-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-09)