Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Reelle ejere | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-15 tilføjes Binavne: VCT Management ApS (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-15 tilføjes Vedtægter: 2023-11-15 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2015-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: NEDLUKNINGSFIRMAET2021 ApS. (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2015-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Planky IVS. (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2015-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: VEEPEE NORDICS ApS. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Planky IVS. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: WordPay Holding ApS. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WordPay Holding ApS. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: WordPay Holding ApS. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 1256 København K (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 10, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@wordpay.io (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-12 tilføjes Navne: Venture Group Holding ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-11 fjernes Navne: Venture Group Holding IVS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-12 tilføjes Vedtægter: 2019-06-12 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bøge (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 10, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2017-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 6. 2., 2500 Valby (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-09-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-27 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.001,00 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2017-09-20 tilføjes Direktion: Thomas Bøge (direktør) (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Thomas Bøge (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-09-20 tilføjes Vedtægter: 2017-09-20 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 6. 2., 2500 Valby (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edlevej 3, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Edlevej 3, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Direktion: Thomas Bøge (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-08 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2015-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2015-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2015-12-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Legale ejere: Thomas Bøge (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-12-08 tilføjes Navne: Venture Group Holding IVS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2015-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Stiftere: Thomas Bøge (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-08 tilføjes Vedtægter: 2015-12-08 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2015-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2015-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)