Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DS PROFIL Holding ApS. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøvej 18, 8370 Hadsten (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejøvej 18, 8370 Hadsten (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: 2tmr@mail.dk (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 fjernes Kontaktoplysninger: tlr@ds-staalprofil.dk (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøvej 18, 8370 Hadsten (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2015-12-07 tilføjes Direktion: Thomas Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve investering og finansiering. (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-07 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Kontaktoplysninger: tlr@ds-staalprofil.dk (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2015-12-07 tilføjes Legale ejere: Thomas Rasmussen (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-07 tilføjes Navne: 2TMR Holding ApS (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Reelle ejere: Thomas Rasmussen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2015-12-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Stiftere: Thomas Rasmussen (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Vedtægter: 2015-12-07 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-09)