Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Åglimt 17, 7200 Grindsted (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Bestyrelse: Ernst Schröter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Direktion: Ernst Schröter (direktør) (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-01 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Legale ejere: Ernst Schröter (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Navne: ES Holding I ApS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Reelle ejere: Ernst Schröter (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-02-25 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-02-24 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2016-12-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-14 tilføjes Vedtægter: 2016-12-14 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2016-12-14 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2016-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åglimt 17, 7200 Grindsted (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Bestyrelse: Ernst Schröter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Direktion: Ernst Schröter (direktør) (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalforvaltning. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-01 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Legale ejere: Ernst Schröter (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Navne: ES Holding I ApS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Reelle ejere: Ernst Schröter (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Vedtægter: 2015-10-14 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-16)