Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tilegade 35, 4900 Nakskov (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-06 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-12 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Kontaktoplysninger: ejner.andersen@mail.dk (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Legale ejere: Max Andersen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Navne: Danish Wooden Mules IVS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes ObligatoriskEmail: ejner.andersen@mail.dk (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Stiftere: Nadia Rie Petersen, Max Andersen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-09-04 fjernes Bestyrelse: Max Andersen (formand) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-04 fjernes Direktion: Max Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-07-16 tilføjes Direktion: Max Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-07-16 fjernes Direktion: Nadia Rie Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-12 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2016-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2016-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-10-12 tilføjes Bestyrelse: Max Andersen (formand) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2016-10-12 tilføjes Direktion: Nadia Rie Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 fjernes Bestyrelse: Max Andersen (formand) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 fjernes Direktion: Nadia Rie Petersen (direktør) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-02-10 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2016-02-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-10 tilføjes Legale ejere: Max Andersen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tilegade 35, 4900 Nakskov (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Bestyrelse: Max Andersen (formand) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-12-06 tilføjes Direktion: Nadia Rie Petersen (direktør) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-12-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at importere og eksportere sko med hovedvægten lagt på eksklusive sko af materialerne træ og læder. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-06 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ejner.andersen@mail.dk (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Navne: Danish Wooden Mules IVS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes ObligatoriskEmail: ejner.andersen@mail.dk (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Stiftere: Nadia Rie Petersen, Max Andersen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-12-06 tilføjes Vedtægter: 2015-12-06 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)