Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Konsul Beÿers Allé 8, 2. tv., 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Direktion: Jeppe Holm Hilkjær (direktør) (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-01-03 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Navne: Kaffevognen IVS (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes ObligatoriskEmail: jeppeholm@live.dk (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Stiftere: Jeppe Holm Hilkjær, Jasmin Mahmutovic (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-02-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-01-03 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-11-21 tilføjes Direktion: Jeppe Holm Hilkjær (direktør) (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2016-11-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2016-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-25 fjernes Bestyrelse: Jeppe Holm Hilkjær (formand) (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-25 fjernes Direktion: Jeppe Holm Hilkjær (direktør) (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Konsul Beÿers Allé 8, 2. tv., 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Holm Hilkjær (formand) (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Jeppe Holm Hilkjær (direktør) (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-12-01 tilføjes Formål: Formålet med virksomheden er at sælge kaffe og friskpresset juice, som "To Go" princippet. (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Navne: Kaffevognen IVS (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes ObligatoriskEmail: jeppeholm@live.dk (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Stiftere: Jeppe Holm Hilkjær, Jasmin Mahmutovic (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-25)