Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2015-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FSY Holding ApS. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-05 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-10-03 tilføjes Direktion: Yussuf Yurary Poulsen (direktør) (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-10-03 tilføjes Vedtægter: 2017-10-03 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Yussuf Yurary Poulsen (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 109, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Direktion: Yussuf Yurary Poulsen (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have kapitalinteresser i andre selskaber, herunder ved at besidde aktier/anparter, drive finansiel virksomhed samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-02 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2015-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Legale ejere: Yussuf Yurary Poulsen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-12-02 tilføjes Navne: Yurary Holding ApS (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Reelle ejere: Yussuf Yurary Poulsen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Stiftere: Yussuf Yurary Poulsen (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-02 tilføjes Vedtægter: 2015-12-02 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)