Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-03 tilføjes Vedtægter: 2023-11-03 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-06-29 tilføjes Bestyrelse: Emilie Ny Brockdorff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Bestyrelse: Lars Kühnel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: B'N'B HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: BO-CONSULT ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Trine Borup-Brockdorff (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Trine Borup-Brockdorff (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-08-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Kühnel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-08-09 fjernes Bestyrelse: Trine Borup-Brockdorff (formand) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-10 tilføjes Direktion: Trine Borup-Brockdorff (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-09 fjernes Direktion: Rudolf Peter Borup-Brockdorff (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-10 tilføjes Reelle ejere: Trine Borup-Brockdorff (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-10 fjernes Reelle ejere: Annemette Borup, Hans Peter Borup (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-09 fjernes Reelle ejere: Trine Borup-Brockdorff (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-12-02 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 tilføjes Direktion: Annemette Borup (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2017-09-07 tilføjes Vedtægter: 2017-09-07 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-23 tilføjes Hjemmeside: www.bo-vent.dk (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: post@bo-vent.dk (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bouet Møllevej 15, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Bestyrelse: Trine Borup-Brockdorff (formand) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2015-11-30 tilføjes Direktion: Rudolf Peter Borup-Brockdorff (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2015-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning om og udførelse af arbejder indenfor køleteknik samt anden form for virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-30 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2015-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Legale ejere: BO-CONSULT ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2015-11-30 tilføjes Navne: Bo-Vent Køleteknik ApS (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Reelle ejere: Trine Borup-Brockdorff, Annemette Borup, Hans Peter Borup, Trine Borup-Brockdorff (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2015-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Stiftere: BO-CONSULT ApS (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-11-30 tilføjes Vedtægter: 2015-11-30 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-03)