Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hothers Plads 13, 5. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Binavne: foodigans kbh IVS, foodigans cph IVS, foodigans København IVS (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Direktion: Nikolaj Thorsgaard Gyldenløve (direktør) (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-02 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Hjemmeside: www.foodigans.dk (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Legale ejere: Mikkel Christiansen Kruse, Nikolaj Thorsgaard Gyldenløve (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Navne: foodigans IVS (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes ObligatoriskEmail: n.gyldenloeve@gmail.com (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Stiftere: Nikolaj Thorsgaard Gyldenløve, Mikkel Christiansen Kruse (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hothers Plads 13, 5. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 63, st. th., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 63, st. th., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-12-02 tilføjes Binavne: foodigans kbh IVS, foodigans cph IVS, foodigans København IVS (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Direktion: Nikolaj Thorsgaard Gyldenløve (direktør) (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge mad og drikke. (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-02 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Hjemmeside: www.foodigans.dk (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200,00 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Legale ejere: Mikkel Christiansen Kruse, Nikolaj Thorsgaard Gyldenløve (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Navne: foodigans IVS (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes ObligatoriskEmail: n.gyldenloeve@gmail.com (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Stiftere: Nikolaj Thorsgaard Gyldenløve, Mikkel Christiansen Kruse (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Vedtægter: 2015-12-02 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-08)