Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejrøvænget 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Direktion: Tanja Reinholdt Funk (direktør) (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-20 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Legale ejere: DST-CHEMICALS A/S (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Navne: Tanja Funk ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Reelle ejere: Jacob Funk, Palle Funk (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Stiftere: Tanja Reinholdt Funk (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-08-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-29 tilføjes Legale ejere: DST-CHEMICALS A/S (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-11-29 fjernes Legale ejere: Tanja Reinholdt Funk (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2016-11-29 tilføjes Reelle ejere: Jacob Funk, Palle Funk (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejrøvænget 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Direktion: Tanja Reinholdt Funk (direktør) (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel - detail og en gros - samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-20 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Legale ejere: Tanja Reinholdt Funk (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-11-20 tilføjes Navne: Tanja Funk ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Stiftere: Tanja Reinholdt Funk (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Vedtægter: 2015-11-20 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-17)