Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsgårdsvej 53, 8362 Hørning (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Binavne: Bro-hus IVS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Navne: MiBro Holding IVS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes ObligatoriskEmail: mikkel@bro-hus.com (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Stiftere: Mikkel Brohus (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2017-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Direktion: Mikkel Brohus (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-10-05 tilføjes Binavne: Bro-hus IVS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2016-10-04 fjernes Binavne: MiBro Holding IVS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-03 tilføjes Binavne: MiBro Holding IVS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-03 tilføjes ObligatoriskEmail: mikkel@bro-hus.com (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2016-09-30 tilføjes Navne: MiBro Holding IVS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2016-09-29 fjernes Navne: MiBro Holding IVS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsgårdsvej 53, 8362 Hørning (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Mikkel Brohus (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheder samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Navne: MiBro Holding IVS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Stiftere: Mikkel Brohus (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Skilte- & Reklamemontage IVS. (offentliggjort 2018-06-22)