Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-01 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Kontaktoplysninger: lm@lassenogmoller.dk (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Legale ejere: Morten H. Dahl ApS, L & M 1 A/S, MØLLER & LASSEN A/S (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Navne: P/S Broagervej, Sdr. Tranders (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Reelle ejere: Morten Haugaard Dahl (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Stiftere: L & M 1 A/S (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-15 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 fjernes Bestyrelse: Morten Haugaard Dahl (formand) (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 fjernes Direktion: Lars Møller (direktør) (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-10-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyen 12, 4. th., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleparken 16, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: lm@lassenogmoller.dk (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Rikke Højbjerre Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: Morten H. Dahl ApS, L & M 1 A/S, MØLLER & LASSEN A/S (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-12-14 fjernes Legale ejere: L & M 1 A/S (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Haugaard Dahl (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleparken 16, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-11-24 tilføjes Bestyrelse: Morten Haugaard Dahl (formand) (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Direktion: Lars Møller (direktør) (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at købe og sælge fast ejendom, forestå ejendomsudvikling samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-01 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 623.187,00 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Legale ejere: L & M 1 A/S (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-11-24 tilføjes Navne: P/S Broagervej, Sdr. Tranders (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Stiftere: L & M 1 A/S (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren, en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Vedtægter: 2015-11-24 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-22)