Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Krogsgaard Jørgensen | 29.06.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Buus Jensen | 01.07.2019 | 29.06.2022 | direktør |
Peter Skaaning Jørgensen | 16.03.2016 | 30.06.2019 | direktør |
Anders Horsbøl | 27.11.2015 | 16.03.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Krogsgaard Jørgensen | 29.06.2022 | 29.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Retz Johansson | 29.06.2022 | 29.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peder Segerstrøm Stampe | 29.06.2022 | 29.03.2023 | formand |