Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2015-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: ST. HJØLLUND PLANTAGE NORD ApS. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2015-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Snede Gammelskov ApS. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2016-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Skotte Nord 5 ApS. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 32, 4244 Agersø (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: Hans Ulrik Skotte Møller (direktør) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-31 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-01 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Hans Ulrik Skotte Møller, Louise Maria Skotte Møller (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Navne: Skotte Hjøllund Holding 3 ApS (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-09-30 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-04-01 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: Hans Ulrik Skotte Møller (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 32, 4244 Agersø (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2017-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 32, 4230 Skælskør (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-08-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-08 tilføjes Vedtægter: 2016-06-08 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-09-30 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-04-01 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-02-17 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-02-17 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-02-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-02-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-02-17 tilføjes Vedtægter: 2016-02-17 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 32, 4230 Skælskør (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-13 tilføjes Direktion: Hans Ulrik Skotte Møller (direktør) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Legale ejere: Hans Ulrik Skotte Møller, Louise Maria Skotte Møller (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Navne: Skotte Hjøllund Holding 3 ApS (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Reelle ejere: Hans Ulrik Skotte Møller (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-11-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Vedtægter: 2015-11-13 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-31 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2015-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-01 (offentliggjort 2021-02-04)