Sektion (alle) | |||||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Kapital | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af psykologvirksomhed og anden rådgivning indenfor sundhed. (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-17 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-16 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-17 tilføjes Vedtægter: 2024-06-17 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-17 fjernes Bestyrelse: Helle Louise Holst Schou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudsgade 33, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 49, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 tilføjes Legale ejere: Develop Holding ApS (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: NETVISION A/S (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Reelle ejere: Anne-Mette Holst Villumsen (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-31 fjernes Legale ejere: Develop Holding ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-31 fjernes Reelle ejere: Anne-Mette Holst Villumsen (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-21 tilføjes Bestyrelse: Ole Tønning Villumsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2020-08-21 fjernes Bestyrelse: Claus Thinggaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-05-20 tilføjes Legale ejere: Develop Holding ApS, NETVISION A/S (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-05-20 fjernes Legale ejere: 320 Invest ApS, Andrea Invest ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-19 fjernes Legale ejere: Develop Holding ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-20 fjernes Reelle ejere: Claus Thinggaard (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-05-23 tilføjes Vedtægter: 2019-05-23 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2019-05-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 fjernes Legale ejere: Helle Louise Holst Schou (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Vedtægter: 2018-11-13 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 49, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2015-11-27 tilføjes Bestyrelse: Claus Thinggaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2015-11-27 tilføjes Direktion: Anne-Mette Holst Villumsen (direktør) (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af mobile apps. (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2015-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-27 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2015-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Legale ejere: Helle Louise Holst Schou, Develop Holding ApS, 320 Invest ApS, Andrea Invest ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2015-11-27 tilføjes Navne: StressDown ApS (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Reelle ejere: Claus Thinggaard, Anne-Mette Holst Villumsen (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2015-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2015-11-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2015-11-27 tilføjes Stiftere: Helle Louise Holst Schou, Develop Holding ApS, Andrea Invest ApS, 320 Invest ApS (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2015-11-27 tilføjes Vedtægter: 2015-11-27 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-27)