Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-03-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Quantic ApS. (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelskellet 6, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Direktion: Lars Fiskbæk Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-25 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Kontaktoplysninger: lfisk@mail.dk (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Legale ejere: Lars Fiskbæk Pedersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Navne: Fiskbæk Holding ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes ObligatoriskEmail: lfisk@mail.dk (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Reelle ejere: Lars Fiskbæk Pedersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Stiftere: Lars Fiskbæk Pedersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelskellet 6, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Direktion: Lars Fiskbæk Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-25 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: lfisk@mail.dk (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Legale ejere: Lars Fiskbæk Pedersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Navne: Fiskbæk Holding ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes ObligatoriskEmail: lfisk@mail.dk (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Fiskbæk Pedersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Stiftere: Lars Fiskbæk Pedersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Vedtægter: 2015-11-25 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-01)