Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 43, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Direktion: Mads Bødtcher-Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-21 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Legale ejere: Mads Bødtcher-Hansen, Jens Bødtcher-Hansen (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Navne: HBH Vindmølle Holding ApS (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE SØRENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Stiftere: Mads Bødtcher-Hansen, Jens Bødtcher-Hansen (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 43, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Direktion: Mads Bødtcher-Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og drive vindmølleaktivitet og dermed tilknyttede aktiviteter. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-21 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Legale ejere: Mads Bødtcher-Hansen, Jens Bødtcher-Hansen (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Navne: HBH Vindmølle Holding ApS (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE SØRENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Stiftere: Mads Bødtcher-Hansen, Jens Bødtcher-Hansen (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Vedtægter: 2015-11-21 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-15)