Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 422, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Direktion: David Wilken (direktør) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-24 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: wtconsulting871@gmail.com (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Legale ejere: David Wilken (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Navne: WT Consulting Holding ApS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Reelle ejere: David Wilken (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Stiftere: David Wilken (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: WT Consulting ApS. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 422, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2019-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 422, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 422, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 9, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: wtconsulting871@gmail.com (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 9, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: H. Schneekloths Vej 1, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: H. Schneekloths Vej 1, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2015-11-24 tilføjes Direktion: David Wilken (direktør) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-24 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Legale ejere: David Wilken (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Navne: WT Consulting Holding ApS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Reelle ejere: David Wilken (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Stiftere: David Wilken (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Vedtægter: 2015-11-24 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-22)