Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1997-09-30 fjernes Navne: ANDERS KIRKEGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sir Østergårdsvej, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-17 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-15 fjernes Bestyrelse: Kathe Funk Kirkegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-15 fjernes Direktion: Kathe Funk Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sir Østergårdsvej, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Bestyrelse: Kathe Funk Kirkegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Direktion: Kathe Funk Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive minkfarm tillige med produktion, handel og administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Navne: ANDERS KIRKEGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Vedtægter: 1984-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)