Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 13, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Bestyrelse: Hans Jeppe Birkebæk (næstformand) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Direktion: Marianne Kirkeby Johansson (direktør) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-25 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Hjemmeside: www.spisidanmark.dk (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@spisidanmark.dk (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Legale ejere: Marianne Kirkeby Johansson (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Navne: Spis i Danmark IVS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes ObligatoriskEmail: kontakt@spisidanmark.dk (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Reelle ejere: Marianne Kirkeby Johansson (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Stiftere: Odense Holding IVS, Kirkby Holding IVS, Jbirkebaek holding IVS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-09 tilføjes Legale ejere: Marianne Kirkeby Johansson (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-04-05 fjernes Legale ejere: Kirkby Holding IVS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-09 tilføjes Reelle ejere: Marianne Kirkeby Johansson (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2017-11-05 fjernes Legale ejere: Odense Holding IVS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-08-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-12 fjernes Legale ejere: Jbirkebaek holding IVS (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2016-11-25 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2016-11-24 fjernes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-11-25 tilføjes Legale ejere: Jbirkebaek holding IVS, Odense Holding IVS, Kirkby Holding IVS (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2015-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 13, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Bestyrelse: Hans Jeppe Birkebæk (næstformand) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Direktion: Marianne Kirkeby Johansson (direktør) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af spiseguider på internettet. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-25 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Hjemmeside: www.spisidanmark.dk (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 800,00 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@spisidanmark.dk (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Navne: Spis i Danmark IVS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes ObligatoriskEmail: kontakt@spisidanmark.dk (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Stiftere: Odense Holding IVS, Kirkby Holding IVS, Jbirkebaek holding IVS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse og direktionen. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Vedtægter: 2015-11-25 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-03)