Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Spis i Danmark IVS. (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 13, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-25 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Navne: Kirkby Holding IVS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes ObligatoriskEmail: marianne.kirkeby@gmail.com (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Reelle ejere: Marianne Kirkeby Johansson (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Stiftere: Marianne Kirkeby Johansson (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-07 fjernes Direktion: Marianne Kirkeby Johansson (direktør) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 13, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Direktion: Marianne Kirkeby Johansson (direktør) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2015-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-25 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Navne: Kirkby Holding IVS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes ObligatoriskEmail: marianne.kirkeby@gmail.com (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Reelle ejere: Marianne Kirkeby Johansson (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Stiftere: Marianne Kirkeby Johansson (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Marianne Kirkeby Johansson (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2015-11-25 tilføjes Vedtægter: 2015-11-25 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)