Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Direktion | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 51, 2670 Greve (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-26 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Legale ejere: MUSKANA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Navne: KMP Udlejning ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Reelle ejere: Jørgen Gruntegård Hansen (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Stiftere: Haagh'n Falck Holding ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-05-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2019-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-13)
Den 2019-07-12 Statstidende Dekret
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-13)
Den 2019-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Mikkel Fagerlind Nymark (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 51, 2670 Greve (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 51, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-07-03 tilføjes Direktion: Mikkel Fagerlind Nymark (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-07-03 fjernes Direktion: Nicolai Morten Husum (direktør) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 51, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 2, 4600 Køge (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Gruntegård Hansen (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Nicolai Morten Husum (direktør) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2016-11-01 fjernes Direktion: Henrik Jessen (direktør) (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-11-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: MUSKANA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2016-11-01 tilføjes Navne: KMP Udlejning ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2016-10-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2016-10-31 fjernes Legale ejere: Haagh'n Falck Holding ApS, ASSA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-31 fjernes Navne: AOP Udlejning ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-07-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-01 tilføjes Legale ejere: Haagh'n Falck Holding ApS, ASSA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-11-26 tilføjes Direktion: Henrik Jessen (direktør) (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2015-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 2, 4600 Køge (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2015-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af materiel samt anden i forbindelse hermed relateret virksomhed (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-26 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-25 tilføjes Navne: AOP Udlejning ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-25 tilføjes Stiftere: Haagh'n Falck Holding ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2015-11-25 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2015-11-25 tilføjes Vedtægter: 2015-11-25 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-10)