Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Holm Frandsen | 17.05.2016 | 09.11.2016 | adm. dir |
Jens Steffen Hansen | 12.11.2015 | 17.05.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Skov | 17.05.2016 | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jette Jakobsen | 12.11.2015 | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Jepsen Christensen | 12.11.2015 | 31.10.2016 | formand |
Jens Steffen Hansen | 12.11.2015 | 17.05.2016 | bestyrelsesmedlem |