Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 36, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Morten Stæhr (næstformand) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Direktion: Rasmus Peter Stæhr (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-22 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Legale ejere: Lyskryds Holding ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Navne: Staehr Online IVS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Morten Stæhr, Rasmus Peter Stæhr, Anders Vestergaard Stæhr (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Stiftere: Lyskryds Holding ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-02-01 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Morten Stæhr (næstformand) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Rasmus Peter Stæhr (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 36, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 165, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-05-29)
Den 2021-05-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 165, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-05-29)
Den 2019-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 165, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 165, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 165, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 165, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 165, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2015-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 165, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2015-11-22 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Morten Stæhr (næstformand) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-11-22 tilføjes Direktion: Rasmus Peter Stæhr (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-22 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Legale ejere: Lyskryds Holding ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Navne: Staehr Online IVS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Morten Stæhr, Rasmus Peter Stæhr, Anders Vestergaard Stæhr (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Stiftere: Lyskryds Holding ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-11-22 tilføjes Vedtægter: 2015-11-22 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)