Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeppe Kjærgaard Johansen | 01.04.2023 | formand |
Sonya Brochner Lausen | 28.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Rohr | 28.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alexandra Rohr | 28.08.2021 | 24.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Severin Creighton | 28.08.2021 | 24.09.2022 | formand |
Christian Brochner Lausen | 06.08.2015 | 01.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gunhild Marianne Lund | 06.08.2015 | 28.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Susan Lausen | 06.08.2015 | 28.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thierry Sanchez | 06.08.2015 | 28.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Irene Sanchez Lorenzen | 06.08.2015 | 28.08.2021 | bestyrelsesmedlem |