Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2019-03-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KEAST ApS. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2023-08-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Bibranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Bibranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Bibranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Direktion: Arne Kvorning (direktør) (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive design- og kommunikationsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Hjemmeside: www.kvorning.com (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: arne@kvorning.dk (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Legale ejere: Arne Kvorning (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Navne: Kvorning design & kommunikation ApS (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Reelle ejere: Arne Kvorning (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-06-26 tilføjes Stiftere: Arne Kvorning (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Vedtægter: 2015-06-26 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-24)