Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gramvej 11, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Binavne: Smartchoice.dk IVS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-30 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Legale ejere: Fabrizio Seidita (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Navne: Trendsale IVS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Reelle ejere: Fabrizio Seidita, Marianne Seidita Villani (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Stiftere: Fabrizio Seidita (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2022-05-06 Statstidende Dekret
Den 2022-03-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2022-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-02 fjernes Direktion: Fabrizio Seidita (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-07-25 tilføjes Reelle ejere: Fabrizio Seidita, Marianne Seidita Villani (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2018-07-24 tilføjes Binavne: Smartchoice.dk IVS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2018-07-24 tilføjes Vedtægter: 2018-07-24 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-30 tilføjes Direktion: Fabrizio Seidita (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Legale ejere: Fabrizio Seidita (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2015-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gramvej 11, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med elektronisk udstyr, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-30 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Navne: Trendsale IVS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Stiftere: Fabrizio Seidita (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2015-11-20 tilføjes Vedtægter: 2015-11-20 (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-17)